ymddiriedolwyr HORBURY COMMON LANDS TRUST
Rhif yr elusen: 214613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE ANN YARROW | Cadeirydd | 12 March 2007 |
|
|||||||||
Peter Baldock | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||||||
Angela Byram | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|||||||||
Stephen William Brook | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|||||||||
MARK LLEWELLYN TURNER | Ymddiriedolwr | 12 March 2007 |
|
|||||||||
ELIZABETH ANN WEBSTER | Ymddiriedolwr | 12 March 2007 |
|
|||||||||
CHRISTINE MARGARET CUDWORTH | Ymddiriedolwr | 12 March 1986 |
|
|||||||||
MR DAVID MELLOR | Ymddiriedolwr | 01 March 1985 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.