ymddiriedolwyr CHURCH STRETTON CONSOLIDATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 214677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Clilverd | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|||||
James Bunce | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Alan Raymond Crump | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
COLIN CARSON | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Rev Stephen Greorge Johnson | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
MICHAEL BRAID | Ymddiriedolwr | 27 July 2011 |
|
|
||||
STEPHEN GILES BUTLER | Ymddiriedolwr | 17 March 2010 |
|
|
||||
MICHAEL WALKER | Ymddiriedolwr | 24 February 2010 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY HARVEY | Ymddiriedolwr | 10 December 1984 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.