ymddiriedolwyr DR MILLEY'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 214782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Mark Lupton | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Sheila Marjorie Linger | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
GAIL RYAN | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||
WENDY DEE | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||
DONNA MARIE GREATOREX | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|||||
Elaine Price | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
CYNTHIA Mary TIPPER | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||
Roger Michael Hartley | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.