ymddiriedolwyr MUNICIPAL CHARITIES
Rhif yr elusen: 214958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW MARK SMITH | Cadeirydd | 22 June 2016 |
|
|||||||||||||||||
Gillian Anne Perkins | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Timothy Charles Raistrick | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||||||||||||||
Paul Neal Simmonds | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|||||||||||||||||
Christopher Charles Greenly | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|||||||||||||||||
Mark William Sayers | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||||||||||||||
Fiona Scott Murphy | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|||||||||||||||||
Sarah Jane O'Grady | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|||||||||||||||||
SHEILA ALICE EDITH PRICE | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|||||||||||||||||
MAUREEN ANNE LANCASTER | Ymddiriedolwr | 04 September 2014 |
|
|||||||||||||||||
CAROLE ANN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 11 July 2007 |
|
|||||||||||||||||
ALFRED WILLIAM MICHAEL LOVE | Ymddiriedolwr | 05 May 1987 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.