Hanes ariannol CHESHIRE AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 215531
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £778.99k | £839.34k | £848.15k | £893.66k | £977.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £741.40k | £774.04k | £827.39k | £864.26k | £919.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.97k | £2.87k | £2.91k | £13.65k | £3.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.88k | £24.83k | £15.61k | £31.45k | £36.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £728.74k | £789.11k | £788.99k | £825.95k | £901.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.40k | £22.54k | £27.76k | £22.62k | £36.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £723.97k | £759.35k | £794.89k | £825.24k | £874.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.43k | £14.69k | £19.61k | £17.17k | £19.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £3.80k | £4.84k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.