Hanes ariannol THE THOROUGHBRED BREEDERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 215752
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53m | £1.79m | £1.82m | £1.37m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42m | £1.68m | £1.70m | £1.44m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.21m | £847.48k | £541.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £191.00k | £62.75k | £56.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £352.21k | £376.74k | £539.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £62.74k | £81.81k | £31.80k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.09m | £600.52k | £521.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £77.39k | £68.36k | £119.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £200.00k | £192.78k | £180.66k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £235.18k | £455.71k | £454.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.