Dogfen lywodraethu FRIENDS OF KETTERING ART GALLERY AND MUSEUM
Rhif yr elusen: 216048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 OCT 1956 AS AMENDED ON 22 JAN 2003 AS AMENDED ON 28 APR 2011 AS AMENDED ON 20 APR 2016 AS AMENDED ON 16 SEP 2020 AS AMENDED ON 21 APR 2021 AS AMENDED ON 01 SEP 2022
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE PURPOSES OF KETTERING ART GALLERY AND MUSEUM. TO AID BY GIFT AND PURCHASE THE COLLECTION OF THE ART GALLERY AND MUSEUM. TO PROMOTE ARTISTIC AND CULTURAL ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
KETTERING.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.