Hanes ariannol THE NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO CHILDREN
Rhif yr elusen: 216401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.90m | £117.60m | £121.82m | £123.61m | £120.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.56m | £111.31m | £112.50m | £103.86m | £103.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.32m | £2.24m | £2.31m | £2.14m | £1.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.87m | £8.89m | £14.77m | £9.69m | £9.48m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £93.04m | £93.52m | £102.58m | £103.71m | £98.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.11m | £8.96m | £4.49m | £4.28m | £5.64m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.65m | £13.61m | £13.32m | £14.31m | £14.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £2.71m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10m | £1.52m | £1.43m | £1.31m | £2.07m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £19.66m | £22.59m | £22.39m | £30.55m | £28.18m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £89.74m | £86.78m | £83.28m | £76.04m | £77.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.61m | £22.10m | £24.65m | £22.80m | £25.75m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £427.11k | £436.00k | £438.10k | £340.17k | £424.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.02m | £2.45m | £2.84m | £2.78m | £3.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £140.52k | £323.00k | £325.30k | £343.45k | £403.66k | |
|
Gwariant - Arall | £2.20m | £2.44m | £4.57m | £5.02m | £527.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.