ymddiriedolwyr RANDALL'S CHARITY
Rhif yr elusen: 216731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MALLALIEU STANLEY | Cadeirydd |
|
||||||||
Philippa Mary O'Byrne | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||||
Rita Lowe | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||||
Christine Corrigan | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||||
John Robert Livingstone | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|||||||
Daisy Claire Smith | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|||||||
HELEN EMMA NEILLY | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|||||||
PATRIC JOHN RANDLE SANKEY-BARKER | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|||||||
JOHN ROBERT MILES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.