ymddiriedolwyr THE CHARITY OF THOMAS OKEN AND NICHOLAS EYFFLER
Rhif yr elusen: 216829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE MASON CBE FCIPS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Bernadette Burton | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
James Sinnott | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Cllr Paul Wightman | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|||||
Dr Neha Sharma | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Katherine Skudra | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Peter Charles Beddoes | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Terry Morris | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
ANITA WHITE | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|||||
JANE MARSHALL | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|
||||
STUART HATTON | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
||||
TERRY RICHARD BROWN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.