ymddiriedolwyr THE SCARBOROUGH MUNICIPAL CHARITY
Rhif yr elusen: 217793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR W CHATT | Cadeirydd | 06 September 2011 |
|
|
||||||||||
Eric Broadbent | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||||||||
Subash Sharma | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||||||||
Carole Robertson | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||||||||
Rich Maw | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||||||||
Cathryn Guest | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||||||||
Martin Smith | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
||||||||||
TRACEY PICKERING | Ymddiriedolwr | 18 July 2014 |
|
|
||||||||||
BERNARD STANLEY PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JANET HELEN JEFFERSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.