ymddiriedolwyr TOWN LANDS OF WANTAGE
Rhif yr elusen: 218441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Trinder | Cadeirydd | 24 September 2014 |
|
|||||
Ian Smith | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Christina Haddrell | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Michael Haddrell | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Michael Cooper | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Alan Howell | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
IAN MEAD | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
MR TERRY GASHE | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
WILLIAM ROYCROFT | Ymddiriedolwr | 14 April 2013 |
|
|
||||
IAN HERMON | Ymddiriedolwr | 01 March 2000 |
|
|
||||
ROBERT SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.