Dogfen lywodraethu THE HOSPITAL OF ST JOHN THE EVANGELIST AND OF ST ANNE IN OKEHAM
Rhif yr elusen: 218931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 3 MAY 1597 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 2ND JULY 1976 AND THE ROYAL CHARTER DATED 21ST JANUARY 1998 AND SCHEMES OF THE COMMISSIONERS DATED DATED 7 MAY 1976, 16 SEPTEMBER 1997 AND 11TH MARCH 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS RESIDENT IN THE DISTRICT OF RUTLAND OR ELSEWHERE IN ENGLAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.