Hanes ariannol MOUNTLANDS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 219215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (116 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £864.65k | £521.38k | £658.81k | £658.28k | £903.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £653.49k | £691.36k | £794.22k | £717.76k | £795.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.87k | £35.90k | £28.28k | £28.93k | £1.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £535.21k | £169.74k | £276.75k | £258.40k | £495.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £317.60k | £341.42k | £369.72k | £385.58k | £398.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.85k | £10.23k | £6.12k | £6.02k | £7.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £6.22k | £8.27k | £1.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £471.09k | £13.95k | £182.70k | £44.00k | £145.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £649.61k | £687.91k | £790.77k | £714.04k | £791.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.88k | £3.45k | £3.45k | £3.72k | £3.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.01k | £2.07k | £2.07k | £2.55k | £2.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.05k | £3.45k | £3.45k | £3.72k | £3.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.