ymddiriedolwyr UFM WORLDWIDE
Rhif yr elusen: 219946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Elliot Duffin | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Pastor Andrew Muwowo | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||||||
Victoria Buss | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||||||||
Geoff Bunting | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||||||||
Graeme Huw Morgan Powell | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||||||||
REV IAIN SHAW | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||||||||
DEBORAH WOOLLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Rev RICHARD MYERSCOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Rev DAVID CARMICHAEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MATTHEW DAFYDD EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Rev GERAINT BRYN JONES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
Rev STEVEN CURRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
KIRSTEN MARY WYNN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.