Hanes ariannol THE ROYAL LITERARY FUND
Rhif yr elusen: 219952
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.06m | £3.82m | £3.05m | £4.72m | £3.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36m | £7.11m | £6.65m | £6.74m | £7.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.85k | £19.15k | £7.88k | £14.61k | £5.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.76m | £3.50m | £2.83m | £4.47m | £2.82m | |
|
Incwm - Arall | £298.49k | £304.04k | £218.30k | £230.16k | £338.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £122 | £12.00k | £1.00k | £12.98k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.00m | £5.79m | £5.49m | £5.48m | £6.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.35m | £1.32m | £1.16m | £1.26m | £1.26m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.17k | £44.99k | £53.96k | £45.06k | £62.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.00k | £115.00k | £200.00k | £100.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.35m | £1.32m | £1.15m | £1.26m | £1.24m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.