ymddiriedolwyr CHURCH OF ENGLAND CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 221124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Noble | Cadeirydd | 28 July 2022 |
|
|
||||
Alyson Jo Coates | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Christopher James Mckenzie Coles | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Helen Keppel-Compton | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Deborah Harris-Ugbomah FCA | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Florence Kroll | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Sarah Payne | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Sam Monaghan | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Diane Blausten | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
DAVID RAMSDEN | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
Andrew James Clifford | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|||||
The Rt Revd Elizabeth Lane | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.