Dogfen lywodraethu THE CHARITABLE AND EDUCATIONAL TRUST OF THE COMPANY OF SCIENTIFIC INSTRUMENT MAKERS
Rhif yr elusen: 221332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 15 SEPTEMBER 1959, AS AMENDED BY SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 2 JUNE 1992, ORDER DATED 6 MAY 2003 AND DEED DATED 8 JULY 2003 AS AMENDED BY DEED DATED 27 JUL 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF ANY NECESSITOUS LIVERYMEN OR FREEMEN OF THE COMPANY OR THEIR WIDOWS OR DEPENDANTS, OR THE EDUCATION OF THEIR NECESSITOUS CHILDREN, OR THE EDUCATION OF PERSONS CONNECTED WITH THE INDUSTRY OF MAKING SCIENTIFIC INSTRUMENTS OR GRANTING SCHOLARSHIPS OR ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.