ymddiriedolwyr THE GOODALL TRUST
Rhif yr elusen: 221651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Nicholas Page | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||||
Rev Jennifer Ann Middleton | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||||
Rev Stuart Malcolm Stobart | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|||||||
Patricia Dianne Bates | Ymddiriedolwr | 04 April 2020 |
|
|||||||
Angela Greenwood | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||||
MARGARET GREAVES | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|||||||
THE REVEREND CANON HILARY BARBER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.