Hanes ariannol BUSHELL HOUSE
Rhif yr elusen: 221797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £936.53k | £983.18k | £977.38k | £1.05m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £906.28k | £908.71k | £962.08k | £978.28k | £1.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £71.39k | £71.93k | £22.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.45k | £1.64k | £2.02k | £2.94k | £680 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £886.00k | £936.36k | £942.80k | £1.00m | £1.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.08k | £45.18k | £32.57k | £42.05k | £34.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £899.10k | £901.68k | £955.55k | £970.76k | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.18k | £7.03k | £6.53k | £7.53k | £7.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.75k | £4.97k | £5.20k | £6.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.18k | £7.03k | £6.53k | £7.53k | £7.48k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.