ymddiriedolwyr NORTHUMBERLAND WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 221819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosie Tapsfield | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Suren Kanagasundaram | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
JOHN BAKER-CRESSWELL | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||
Eveline Brunton | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Patricia Cresswell | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|||||
Michael Jeffries | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Nigel Porter | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Trai Anfield | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Karen Statham | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Ailsa Katharine Hobson | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
DEREK COATES | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
JAMES GRAHAM SIMPSON GILL | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.