Hanes ariannol THE EVANGELICAL MOVEMENT OF WALES
Rhif yr elusen: 222407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £753.32k | £279.93k | £505.28k | £757.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £735.95k | £800.61k | £339.49k | £438.91k | £709.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £121.56k | £124.14k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £405.99k | £46.60k | N/A | £331.79k | £162.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £650.43k | £705.57k | N/A | £173.45k | £574.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £490 | £1.15k | N/A | £40 | £378 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £19.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £363.15k | £20.68k | N/A | £63.60k | £21.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £735.95k | £800.61k | N/A | £438.91k | £709.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.10k | £5.69k | N/A | £5.00k | £5.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.