ymddiriedolwyr DAMARIS DIXON
Rhif yr elusen: 222925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Philip Gaukrodger | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||||
BRENDAN HURLEY | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|||||||
Rev FLEUR ESTELLE GREEN | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|||||||
Anne Lockwood | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||||
PATRICIA ANN HASTINGS | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||||
Rev PAULINE FRANCES TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.