ymddiriedolwyr THE KEYNSHAM CHARITIES
Rhif yr elusen: 223155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN ORGAN | Cadeirydd | 08 April 2013 |
|
|||||
Brian Simmons | Ymddiriedolwr | 28 December 2019 |
|
|
||||
RICHARD DYSON | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
Nigel Hutchings | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|
||||
MARCIA COHEN | Ymddiriedolwr | 12 July 2015 |
|
|
||||
JUDITH PRESLAND | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||
JULIE STIDDARD | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||
GORDON POUNTAIN | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||
CHARLES GERRISH | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.