ymddiriedolwyr THE DUNCHURCH AND THURLASTON COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 223267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Coomber | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Tracey Powiesnik | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
REV Patricia Townshend | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|||||
PHILLIP FREEMAN | Ymddiriedolwr | 17 July 2014 |
|
|||||
SALLY WISE | Ymddiriedolwr | 27 July 2013 |
|
|
||||
MARILYN GREENWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.