Dogfen lywodraethu WESTFIELD WAR MEMORIAL VILLAGE - LANCASTER
Rhif yr elusen: 223625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 AUGUST 1919 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 31 MARCH 1950, 29 JULY 1957, 27 SEPTEMBER 2004 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14 OCTOBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF NECESSITOUS AND DISABLED MEMBERS AND EX-MEMBERS OF HER MAJESTY'S FORCES AND THEIR RELATIVE AND DEPENDANTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.