ymddiriedolwyr NORTH FERRIBY VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 223908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Henderson | Cadeirydd | 28 September 2017 |
|
|
||||
Neil Maclean Henderson-Begg | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
William Gareth James | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Janet Black | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
JULIE ABRAHAM | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|||||
LYNDA DENNETT | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.