ymddiriedolwyr NOTTINGHAMSHIRE WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 224168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Howard | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Graham Osborn | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Mark Thomas Hyde | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Ruben Maarten Borsje | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Alexander Flint | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Dr Lauren Joanne Moore | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Katherine Hart | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Ellie Brodie | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Emma Sherburn | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|
||||
Steven James Clifton | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|
||||
Shilpa Shah | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Katherine Wilson | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
COLIN GIBSON | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
MR NICK PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.