ymddiriedolwyr THE SHIRE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 224206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (98 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Shone | Cadeirydd | 12 September 2017 |
|
|||||||
MARK RODGER | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||||
Susan Pickering | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||||
Colin Pickering | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||||
William Sweeting | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||||
Joe Besch | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||||
Margaret Gladwell | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||||
David Howard | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|||||||
Evert Jan Ditzel | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||||
Thomas Llija Hermann Zugic | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||||
MARK BIRTLES | Ymddiriedolwr | 03 July 2016 |
|
|||||||
Dave Blee | Ymddiriedolwr | 06 April 2009 |
|
|
||||||
Ray Guthrie | Ymddiriedolwr | 01 July 1998 |
|
|
||||||
PATRICIA ANNE BLEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
RICHARD KAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.