ymddiriedolwyr KIRKBY LONSDALE RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 224872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RICHARD JOHN SNOW | Cadeirydd | 28 November 2007 |
|
|||||
Mike Marczynski | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Janet Bradshaw | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Dr Peter Julien Weeks | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
DAVID HIGSON | Ymddiriedolwr | 30 November 1999 |
|
|
||||
MARY QUINN | Ymddiriedolwr | 26 February 1999 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.