Hanes ariannol YORK CENTRE FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 225087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.17m | £1.09m | £1.69m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.15m | £1.01m | £1.48m | £1.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £413.37k | £403.06k | £76.88k | £71.56k | £71.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.76k | £201.18k | £318.58k | £736.57k | £880.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.76k | £2.33k | £2.05k | £1.42k | £1.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £416.91k | £0 | £120.07k | £246.78k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £677.06k | £1.16m | £937.54k | £1.44m | £1.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.86k | £2.60k | £2.84k | £986 | £619 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £27.70k | £0 | £1.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.15m | £1.01m | £1.48m | £1.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.35k | £9.40k | £10.70k | £6.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £68.97k | £44.22k | £210.84k | £244.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.