ymddiriedolwyr JNF CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 225910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL HAYEK | Cadeirydd |
|
||||||||
Trevor Asserson | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||||
Cathya Djanogly | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||||
Belinda Jane Oakland | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||||
Timothy James Kendal | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||||
Laurence Jeffrey Julius | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|||||||
Alan Mendoza | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|||||||
HOWARD NORMAN WAYNE | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||||
Gideon Falter | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|||||||
MURRAY LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARILYN WAISMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.