ymddiriedolwyr THE ROBERT HILL AND NOBLE STREET CHARITY
Rhif yr elusen: 226135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER BROOMHALL | Cadeirydd | 18 February 2019 |
|
|
||||
David Waghorn | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
PAUL JOHNSON | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|||||
Rosemary Dodd Cclr | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
||||
TIMOTHY JAMES WILTON-MORGAN | Ymddiriedolwr | 22 March 2013 |
|
|
||||
SYLVIA MARGARET STARKEY | Ymddiriedolwr | 16 April 2012 |
|
|
||||
MANDY MEAKIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROGER ASHTON PHF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.