ymddiriedolwyr THE LADY CLARE FUND
Rhif yr elusen: 226613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loretta Caroline Rose Minghella | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|||||||||
REBECCA LOUISE BLAYLOCK | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||||||
CHARLOTTE ELLA LOUISE KINGSTON | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||||||
Dr William Andrew Foster | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||||||
Dr PATRICIA FARA | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|||||||||
Donald Peter Hearn | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|||||||||
Dr Rachael Marian Harris | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|||||||||
CAITLIN ELIZABETH JENKINS | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||||||
PROFESSOR ALISON SEATON SINCLAIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ELISABETH MARKSTEINER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DR KENNETH FRANKLIN RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.