Hanes ariannol LEICESTER AND COUNTY MISSION FOR DEAF PEOPLE
Rhif yr elusen: 226864
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.23m | £1.17m | £1.05m | £1.33m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £1.53m | £1.45m | £1.52m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.19k | £50.23k | £4.84k | £9.43k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.13k | £59.69k | £75.18k | £95.97k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.24m | £1.05m | £956.31k | £1.22m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.40k | £13.13k | £8.97k | £3.07k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £933.05k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.65k | £48.39k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.49m | £1.40m | £1.47m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.71k | £35.92k | £40.50k | £40.60k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £499 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.