Dogfen lywodraethu THE CHESHIRE BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 227494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
FOUNDED BY RULES 1899. AS AMENDED 17 MARCH 1984,15 MARCH 1986,28 MARCH 1987,10 MARCH 1990,18 MARCH 1995 AND 16 MARCH 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE CRAFT OF BEEKEEPING IN CHESHIRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CHESHIRE AS CONSTITUTED ON 31 MARCH 1974
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.