ymddiriedolwyr THE ROSEBERRY CHARITY
Rhif yr elusen: 227825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY RUTTER | Cadeirydd | 21 December 2011 |
|
|
||||||||||
Jenny Jaggers | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||||||||
CHARLES NIGEL Cullen | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|||||||||||
Jan Land | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||||||||
Lorraine Smedley | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|||||||||||
ROY TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
LYNN SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.