ymddiriedolwyr THE ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS
Rhif yr elusen: 228636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr William Lee Boland | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Dr Shubulade Smith CBE | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Dr Josanne Holloway | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Meera Nair | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|||||
PROFESSOR SUBODH DAVE | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
PROFESSOR RAFEY FARUQUI | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
RICHARD WILSON | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Dr Gertrude Seneviratne | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Dr JOHN CRICHTON | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
SALLY SPENSLEY | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
KAREN TURNER | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
CINDY LESLIE | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.