ymddiriedolwyr ABBOT HALL SOCIAL CENTRE
Rhif yr elusen: 228877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER MARSHALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Martin James French | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|||||
William Barclay Thomson | Ymddiriedolwr | 04 July 2020 |
|
|
||||
Robin Cope | Ymddiriedolwr | 13 August 2014 |
|
|
||||
Peter Jeffreys | Ymddiriedolwr | 13 August 2014 |
|
|
||||
BRIAN FREDERICK KETTLE | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
SUSAN HEYES | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
June Mary Lee | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|
||||
MARGARET SPROAT | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
||||
JANET GALLOWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHLEEN MARY WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.