Hanes ariannol DURHAM COMMUNITY ACTION LIMITED
Rhif yr elusen: 229119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.95k | £616.70k | £796.84k | £888.09k | £847.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £602.69k | £617.51k | £654.58k | £667.53k | £936.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.28k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £353.35k | £222.59k | £254.30k | £618.65k | £531.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.72k | £34.88k | £19.09k | £28.63k | £18.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £588.37k | £579.92k | £777.44k | £858.93k | £815.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.86k | £1.90k | £308 | £525 | £13.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £602.69k | £617.51k | £654.58k | £667.53k | £936.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.08k | £11.41k | £82.91k | £85.45k | £6.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £27.50k | £0 | £0 | £0 | £194.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.