ymddiriedolwyr DURHAM COMMUNITY ACTION LIMITED
Rhif yr elusen: 229119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE MARGARET WORTERS | Cadeirydd |
|
||||||
Elaine Kilgannon | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Angela Hawkes | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Professor John Frederick Robinson | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Linda Catherine Bird | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
MICHAEL JOHN LITCHFIELD | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|||||
PATRICIA BUCKLEY-ATKINS | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|||||
CLARICE ANNIE SMITH | Ymddiriedolwr | 29 October 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR SARAH JANE BANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.