Hanes ariannol THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Rhif yr elusen: 229663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.17k | £1.48m | £1.36m | £1.08m | £606.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £2.73m | £1.68m | £1.50m | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £107.64k | £32.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £66.41k | £138.03k | £89.27k | £261.65k | £212.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £406.56k | £417.05k | £256.09k | £46.34k | £191.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55k | £2.46k | £9.11k | £2.69k | £457 | |
|
Incwm - Arall | £25.64k | £924.89k | £1.01m | £768.99k | £202.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £33.30k | £10.17k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £917.27k | £2.52m | £752.11k | £679.03k | £740.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.69k | £215.15k | £52.08k | £66.37k | £117.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £12.60k | £16.86k | £18.99k | £30.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £875.89k | £750.85k | £202.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.