ymddiriedolwyr DAWSON'S COTTAGES
Rhif yr elusen: 231087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Stuart Ing | Cadeirydd | 04 November 2021 |
|
|||||
Irene Valerie Ewart | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Dr John Jackson White | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Ailsa McKenzie | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Karen McSkimming | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Dr Michael Richard McLean | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.