Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF EDENBRIDGE AND DISTRICT WAR MEMORIAL HOSPITAL
Rhif yr elusen: 231789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.28k | £25.32k | £13.64k | £16.29k | £14.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.91k | £56.12k | £16.86k | £13.97k | £17.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.