Hanes ariannol SAINT MARGARET'S CONVENT (CHISWICK)
Rhif yr elusen: 231926
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.29m | £3.89m | £3.84m | £3.87m | £4.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.07m | £3.26m | £3.54m | £3.59m | £21.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £112.12k | £136.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £387.60k | £158.80k | £193.89k | £144.55k | £160.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.60m | £2.79m | £3.09m | £3.26m | £3.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £280.44k | £319.15k | £369.92k | £405.35k | £423.27k | |
|
Incwm - Arall | £23.79k | £624.67k | £160.84k | £61.23k | £86.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £165.62k | £24.95k | £50.00k | £4.92k | £25.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.05m | £3.24m | £3.52m | £3.57m | £3.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.80k | £20.01k | £22.13k | £22.36k | £23.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.53k | £23.93k | £24.77k | £25.88k | £31.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.59k | £105.25k | £43.48k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.80k | £20.01k | £22.13k | £22.36k | £23.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £17.56m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.