Hanes ariannol THE HOSPITAL OF THE HOLY AND UNDIVIDED TRINITY
Rhif yr elusen: 231984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £639.65k | £662.84k | £615.42k | £738.90k | £922.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £506.26k | £581.26k | £333.11k | £384.55k | £506.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £900 | £900 | £975 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43k | £156 | £906 | £138 | £3.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £637.32k | £661.79k | £613.54k | £737.86k | £917.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £900 | £900 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £307.88k | £310.08k | £199.20k | £229.46k | £352.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £198.38k | £271.18k | £133.91k | £155.09k | £154.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.98k | £6.37k | £6.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £9.41k | £8.85k | £9.20k | £154.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.