Hanes ariannol THE SISTERS OF THE CHRISTIAN RETREAT
Rhif yr elusen: 232567
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £1.73m | £1.75m | £1.85m | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £1.65m | £1.84m | £1.81m | £1.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £573.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £91.85k | £79.99k | £74.35k | £57.07k | £41.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.51m | £1.54m | £1.57m | £1.66m | £1.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £103.54k | £108.34k | £115.30k | £124.99k | £133.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.59m | £1.75m | £1.78m | £1.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £30.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.26k | £62.21k | £55.75k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £27.99k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.