Dogfen lywodraethu THE COUNTESS OF HUNTINGDON'S CONNEXION
Rhif yr elusen: 232674
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE HIGH COURT (CHANCERY DIVISION) DATED 1/1/1899 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 15/5/1990 AND 18/12/1996 AND RESOLUTIONS DATED 19/4/2006 AND 17/6/2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE FAITH (AS DEFINED IN THE 1ST SCHEDULE OF THE SCHEME), THE MAINTENANCE OF THE VARIOUS PROPERTIES, AND SUBJECT THERETO, GRANTS TO MINISTERS, THEIR WIDOWS AND CHILDREN, THE TRAINING OF YOUNG MEN AS EVANGELISTS ETC. (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 19 OF THE SCHEME).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.