Hanes ariannol RELIGIOUS OF THE ASSUMPTION
Rhif yr elusen: 233084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.74m | £2.34m | £1.11m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.80m | £2.58m | £2.55m | £2.89m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.00k | £618.00k | £9.00k | £13.00k | £390.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.00k | £14.00k | £13.00k | £29.00k | £291.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £866.00k | £861.00k | £780.00k | £793.00k | £1.04m | |
|
Incwm - Arall | £504.00k | £251.00k | £1.54m | £274.00k | £38.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24.41k | £581.00k | £0 | £0 | £370.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.72m | £2.49m | £2.44m | £2.64m | £2.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.00k | £88.00k | £101.00k | £243.00k | £101.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.00k | £121.00k | £25.00k | £0 | £50.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £902.00k | £449.00k | £442.00k | £676.00k | £742.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £79.00k | £88.00k | £101.00k | £243.00k | £101.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.