ymddiriedolwyr THE BRITISH ACADEMY FOR THE PROMOTION OF HISTORICAL PHILOSOPHICAL AND PHILOLOGICAL STUDIES
Rhif yr elusen: 233176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (131 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR JULIA BLACK | Cadeirydd | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Patrick Haggard | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Judith Still | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Lindsay Farmer | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Maxine Berg | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Cyprian Broodbank | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Professor John Scott CBE | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Peter Mandler | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Elena Lieven | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Felix Driver | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Graeme Barker | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Ian Christie | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Rana Mitter | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Angela McRobbie | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Marianne Elliott | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Christina Boswell | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Dauvit Bron | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Professor Bencie Woll | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|||||
PROFESSOR CONOR GEARTY | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|||||
Professor Andrew Hurrell | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|||||
Professor Isobel Armstrong | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Professor Ingrid De Smet | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Professor Simon Goldhill | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Professor Simon Swain | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Professor Sally Shuttleworth | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.